Gilbert Barbier | |
Funcții | |
---|---|
Senator francez | |
1 st Septembrie Octombrie Noiembrie 2001 de - 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie în 2017 ( 16 ani ) |
|
Alegeri | 23 septembrie 2001 |
Realegere | 25 septembrie 2011 |
Circumscripție electorală | Jura |
Grup politic | RDSE |
Președinte al grupului RDSE din Senat | |
23 mai 2017 - 1 st Septembrie Octombrie Noiembrie în 2017 ( 4 luni și 8 zile ) |
|
Predecesor | Jacques Mézard |
Succesor | Jean-Claude Requier |
Deputat francez | |
28 martie 1993 - 1 st luna iunie 1997 de ( 4 ani, 2 luni și 4 zile ) |
|
Realegere | 28 martie 1993 |
Circumscripție electorală | 2 e Jura |
Legislatură | VI e |
Grup politic | UDF |
Predecesor | Jean-Pierre Santa Cruz |
Succesor | Dominique voynet |
16 martie 1986 - 12 iunie 1988 ( 2 ani, 2 luni și 27 de zile ) |
|
Realegere | 16 martie 1986 |
Circumscripție electorală | 2 e Jura |
Legislatură | Al VIII- lea |
Grup politic | UDF |
Predecesor | Jean-Pierre Santa Cruz |
Succesor | Jean-Pierre Santa Cruz |
3 aprilie 1978 - 22 mai 1981 ( 3 ani, 1 lună și 19 zile ) |
|
Alegeri | 19 martie 1978 |
Circumscripție electorală | 2 e Jura |
Legislatură | VI e |
Grup politic | UDF |
Predecesor | Henri Jouffroy |
Succesor | Jean-Pierre Santa Cruz |
Primarul orașului Dole | |
13 martie 1983 - 16 martie 2008 ( 25 de ani și 3 zile ) |
|
Predecesor | Jean-Pierre Santa Cruz |
Succesor | Jean-Claude Wambst |
Biografie | |
Data de nastere | 3 martie 1940 |
Locul nasterii | Amancey ( Doubs ) |
Naţionalitate | limba franceza |
Partid politic |
UDF (până în 2002) UMP (2002-2015) LR (din 2015) |
Absolvit de la | Facultatea de Medicină din Besançon |
Profesie | Chirurg |
Gilbert Barbier , născut pe3 martie 1940, în Amancey ( Doubs ), este un politician francez .
Gilbert Barbier s-a născut pe 3 martie 1940, în Amancey ( Doubs ).
A studiat la liceul din Besançon (liceul Victor Hugo ), unde a urmat aceeași clasă ca Jean-Pierre Chevènement , în 1950, apoi la Rouen , unde l-a urmat pe tatăl său, numit inspector pentru tineret și sport în 1955. Acolo a trecut bacalaureat în 1957. A studiat apoi medicina la Universitatea din Caen , pe care a părăsit-o în 1960 pentru a se alătura celei din Besançon , unde a devenit președinte al unei corporații în 1963. A părăsit-o ca chirurg .
În 1969, Gilbert Barbier a fost șef de clinică și asistent de spital la Besançon . Patru ani mai târziu, a fost profesor și a devenit șeful secției de chirurgie generală a spitalului general Louis Pasteur din Dole . El a continuat să efectueze o intervenție chirurgicală în ciuda condițiilor sale electorale și s-a retras în 2005.
Pe lângă activitățile sale profesionale, Gilbert Barbier este membru al mai multor comitete sau consilii de sănătate
După o înfrângere la alegerile municipale din Dole , în 1977, împotriva socialistului Jean-Pierre Santa Cruz , Gilbert Barbier se răzbună câștigând, pe acesta din urmă, sub eticheta UDF , mandatul de deputat în a doua circumscripție a Jura .
Candidat pentru succesiunea sa, în 1981, a fost învins de Jean-Pierre Santa Cruz , dar a luat primăria din Dole , doi ani mai târziu, apoi locul de deputat în a treia circumscripție a Jura în 1986. În 1988, Gilbert Barbier a pierdut din nou deputația în fața lui Jean-Pierre Santa Cruz , dar a fost reales primar al orașului Dole în 1989 și 1995 și și-a recâștigat postul de deputat în 1993, câștigând alegerile împotriva lui Dominique Voynet . Și-a pierdut din nou mandatul de deputat în 1997, Dominique Voynet l-a bătut.
A fost ales vicepreședinte al consiliului regional al Franche-Comté în 1998, apoi a fost reales în 2001 primar al orașului Dole după ce lista sa a câștigat în primul tur, în special împotriva lui Dominique Voynet. A pierdut alegerile municipale din 2008 în fața socialistului Jean-Claude Wambst, dar a rămas în consiliul municipal, printre opoziții.
În 1995, a fondat Partidul Liberal Independent Jura, pe care l-a dizolvat rapid. Apoi s-a alăturat UMP când a fost fondat partidul în 2002. L-a sprijinit pe François Fillon pentru primarul de dreapta în 2016 .
În 2001, a fost ales senator în Jura. A fost reales în 2011. ÎnMai 2017, îi succede lui Jacques Mézard , numit în guvern, în funcția de președinte al grupului parlamentar din Senatul Adunării Democratice și Sociale Europene , din care este singurul membru cu eticheta LR . El nu candidează pentru un nou mandat la alegerile senatoriale din 2017 .